Vorsitzender |
Burth, Matthias Bürgermeister | | Vorsitzender | Vorsitzender | 19.03.2012 | 01.07.2024 | von 19.03.2012 bis 01.07.2024 |
Ausschussmitglieder |
Baur, Christof | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.03.2012 | 16.10.2017 | von 19.03.2012 bis 16.10.2017 |
Dölle, Stefanie | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2018 | 01.07.2024 | von 29.01.2018 bis 01.07.2024 |
Groll, Pierre | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.02.2017 | 14.07.2019 | von 13.02.2017 bis 14.07.2019 |
Groll, Pierre | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2019 | 01.07.2024 | von 25.09.2019 bis 01.07.2024 |
Gündogdu, Sahin | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 24.06.2019 | 14.07.2019 | von 24.06.2019 bis 14.07.2019 |
Gündogdu, Sahin | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2019 | 01.07.2024 | von 25.09.2019 bis 01.07.2024 |
Harsch, Kurt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 |
Holder, Hartmut | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.03.2012 | 29.01.2018 | von 19.03.2012 bis 29.01.2018 |
Holzapfel, Matthias | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2019 | 14.07.2019 | von 24.06.2019 bis 14.07.2019 |
Holzapfel, Matthias | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 |
Michalski, Ralf | Stadtrat | Stadtrat Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.10.2013 | 16.10.2017 | von 31.10.2013 bis 16.10.2017 |
Michalski, Ralf | Stadtrat | Stadtrat Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 |
Nassal, Beatrix | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2019 | 14.07.2019 | von 24.06.2019 bis 14.07.2019 |
Nassal, Beatrix | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2019 | 01.07.2024 | von 25.09.2019 bis 01.07.2024 |
Rothmund, Robert | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.09.2019 | 01.07.2024 | von 25.09.2019 bis 01.07.2024 |
Sing, Bruno | BUS | BUS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.03.2012 | 13.02.2017 | von 19.03.2012 bis 13.02.2017 |
Zimmermann, Konrad | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.03.2012 | 14.07.2019 | von 19.03.2012 bis 14.07.2019 |
Zimmermann, Konrad | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 |