Ortsvorsteher/in |
Allgayer, Bernhard | CDU | CDU Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 28.07.2014 | 15.07.2019 | von 28.07.2014 bis 15.07.2019 | |
Hornung, Siegfried | | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 26.04.2006 | 24.07.2014 | von 26.04.2006 bis 24.07.2014 | |
Ortschaftsrat/rätin |
Allgayer, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 17.10.2013 | von 26.05.2006 bis 17.10.2013 | |
Dopfer, Rainer | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | |
Frey, Kathrin | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | |
Frey, Manfred | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Groll, Pierre | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2019 | | von 02.07.2019 | |
Hauff, Jochen | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | |
Metzger, Beatrice | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2019 | 22.06.2020 | von 02.07.2019 bis 22.06.2020 | |
Metzger, Stefan | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2024 | | von 15.07.2024 | 2. stv. Ortsvorsteher | 2. stv. Ortsvorsteher |
Ott, Siegfried | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 29.11.2018 | von 26.05.2006 bis 29.11.2018 | |
Poppenmaier, Klaus | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2019 | 20.04.2022 | von 02.07.2019 bis 20.04.2022 | |
Roth, Luise | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.07.2009 | 24.07.2014 | von 22.07.2009 bis 24.07.2014 | |
Schuhmacher, Dieter | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.06.2020 | | von 22.06.2020 | |
Sonntag, Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 24.07.2014 | von 26.05.2006 bis 24.07.2014 | |
Sonntag, Sandra | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2019 | | von 02.07.2019 | |
Strasser, Cornelius | Ortschaftsrat Zollenreute | Ortschaftsrat Zollenreute Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | | von 02.07.2009 | 1. stv. Ortsvorsteher | 1. stv. Ortsvorsteher |
Traub, Andreas | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 06.04.2017 | von 24.07.2014 bis 06.04.2017 | 1. Stellvertetender Ortsvorsteher | 1. Stellvertetender Ortsvorsteher |
Wülfrat, Stephan Förderverein Grundschule | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 04.02.2014 | von 24.07.2014 bis 04.02.2014 | |
|
Dangel, Maximilian | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 21.07.2009 | von 26.05.2006 bis 21.07.2009 | |
Heydt, Michael | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 21.07.2009 | von 26.05.2006 bis 21.07.2009 | |
Rauch, Günther | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 24.07.2014 | von 26.05.2006 bis 24.07.2014 | |
Strasser, Benno | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 21.07.2009 | von 26.05.2006 bis 21.07.2009 | |
Thoma, Brigitte | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2006 | 16.03.2009 | von 26.05.2006 bis 16.03.2009 | |