Gemeinderäte |
Gemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.07.2009 | | von 27.07.2009 |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss Aulendorf Tourismus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.07.2009 | 30.06.2013 | von 27.07.2009 bis 30.06.2013 |
Ausschuss für Umwelt und Technik | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.07.2009 | 14.07.2019 | von 27.07.2009 bis 14.07.2019 |
Betriebsausschuss Stadt- und Betriebswerke | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.07.2009 | 30.06.2013 | von 27.07.2009 bis 30.06.2013 |
Ausschuss Aulendorf Tourismus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.10.2009 | 12.11.2012 | von 20.10.2009 bis 12.11.2012 |
Ausschuss für Umwelt und Technik | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | | von 15.07.2019 |
Ausschuss für Umwelt und Technik - Arbeitsgruppe Verkehr | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 |