Gemeinderäte |
Gemeinderat | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.10.2017 | | von 16.10.2017 | 2. stv. Bürgermeister | 2. stv. Bürgermeister |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Umwelt und Technik - Arbeitsgruppe Verkehr | Stadtrat | Stadtrat Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.10.2013 | 16.10.2017 | von 31.10.2013 bis 16.10.2017 | |
Ausschuss für Umwelt und Technik | Stadtrat | Stadtrat Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.10.2017 | 14.07.2019 | von 16.10.2017 bis 14.07.2019 | |
Ausschuss für Umwelt und Technik | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | | von 15.07.2019 | |
Ausschuss für Umwelt und Technik - Arbeitsgruppe Verkehr | Stadtrat | Stadtrat Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 01.07.2024 | von 15.07.2019 bis 01.07.2024 | |